Niels Bredkjær
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.280' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S) (2022) |
Største underskud: | -2.824' DKK EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969 (Nu: EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 46.897' DKK EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969 (Nu: EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S) (2019) |
Største gæld: | 71.148' DKK EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969 (Nu: EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S) (2022) |
Det begyndte for alvor for mange år siden hos EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S (tidligere EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Bredkjær i 51 år 11 måneder, inden stoppet den 7. maj 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 253' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N.B. INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DataConsult ApS
Via N.B. INVEST ApS -
fairADViCE.dk ApS
Via N.B. INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
N.B. INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.1996 -
DataConsult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
fairADViCE.dk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
fairADViCE.dk ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
PRINTWISE A/S (Nu: PrinterGuys Danmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
PrinterGuys Europe A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via N.B. INVEST ApS -
Direktør og Reel ejer
10.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.12.1995 - Stadig aktiv
Direktør
29.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2020 - 30.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2018 - 30.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Bredkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969 (Nu: EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S) der præsenterede et overskud på 3.196' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969 (Nu: EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S) der præsenterede et underskud på 1.322' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 51 år 11 måneder fra 1969 til 2021 hos EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 550' DKK (DAHLBERG ASSURANCE AGENTUR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.677' DKK (DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.525' DKK (EJENDOMSADMINISTRATIONS AKTIESELSKABET H.G. JANSEN AF 1969 (Nu: EJENDOMSSELSKABET H. G. JANSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.587' DKK (DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Niels Vincents Rasmussen.