John Østermark Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | In Door v/John Østermark Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 15.314' DKK GREEN BOX A/S (2020) |
Største underskud: | -28.285' DKK GREEN BOX A/S (2023) |
Største egenkapital: | 36.575' DKK GREEN BOX A/S (2023) |
Største gæld: | 83.497' DKK GREEN BOX A/S (2023) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos GREEN BOX A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af In Door v/John Østermark Larsen (12 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1997 i In Door v/John Østermark Larsen (tidligere TØMRERFIRMAET JOHN LARSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af John Østermark Larsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred John i 12 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
John Østermark Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet af 29.09.2017 ApS
Via John Østermark Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet af 29.09.2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2017 -
John Østermark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2016 -
Workpower ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Workpower ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2023
Registreringsdato: 04.10.2023 -
John Ø. Byggefirma ApS (Nu: LR Totalbyg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.02.2018
Registreringsdato: 19.02.2018 -
Ejendomsselskabet af 29.09.2017 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2017
Registreringsdato: 29.09.2017
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
29.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2019 - 13.11.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.04.2016 - 10.05.2018
Ejerandel: 100%
John Østermark Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn John Østermark Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 138' DKK. Gennem holdingselskabet John Østermark Holding ApS har John derfor også andele i Ejendomsselskabet af 29.09.2017 ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for John Østermark Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Workpower ApS kunne fremvise et overskud på 751' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Ejendomsselskabet af 29.09.2017 ApS kunne fremvise et underskud på 227' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 751' DKK (Workpower ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.285' DKK (GREEN BOX A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.575' DKK (GREEN BOX A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -149' DKK (Ejendomsselskabet af 29.09.2017 ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Frank Østermark Larsen.