Axel Toft
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lægecentret I/S V/Fysioterapeut Birger Mikkelsen (Ejer) |
Største overskud: | 928' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS (2015) |
Største underskud: | -395' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.526' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS (2021) |
Største gæld: | 530' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS (29 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1985 i Lægecentret I/S V/Fysioterapeut Birger Mikkelsen (tidligere LÆGECENTRET I/S V/LÆGE CHR MUSAEUS) i hvervet som Ejer. Axel Toft købte sig ind i virksomheden den 1. april 1985 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Axel af: Alexander Nicolaus Krasilnikoff, Nordahl Schou Jensen, Christian Musaeus og 5 andre personer. Hvervet som Ejer havde Axel i 18 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. november 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor anden kontorservice. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.1994
Repræsentant (1)
-
SLAGELSE TENNISKLUB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
SLAGELSE TENNISKLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
SlaGELSE tENNISKLUB
Fratrådt som repræsentantDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
SlaGELSE tENNISKLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022
Blå bog (fortsat)
Axel har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
31.12.1994 - Stadig aktiv
Ejer
22.10.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
15.12.2022 - 16.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.1985 - 30.11.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS landede et overskud på 928' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE AXEL TOFT ApS landede et underskud på 395' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Axel' netværk er Helle Jacobsen.