Anne Dorthe Tanderup
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEVI ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.239' DKK SLP 11.484 A/S (Nu: Nordic Blue Invest A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 267' DKK SLP 11.484 A/S (Nu: Nordic Blue Invest A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af A.D. KONSULENT BUREAU V/ANNE DORTHE TANDERUP (5 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1996 hos DEVI ApS (tidligere PINC ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Anne Dorthe Tanderup i 4 måneder, inden stoppet den 1. juli 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. marts 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Riis & Tanderup Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FlexFabrikken ApS
Via Riis & Tanderup Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Riis & Tanderup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2023
Tidslinje (8)
-
Riis & Tanderup Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Riis & Tanderup Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
A.D. KONSULENT BUREAU V/ANNE DORTHE TANDERUP (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2001
Registreringsdato: 31.12.2001
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.1996 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.03.1999 - 28.11.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.02.1996 - 01.07.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Dorthe Tanderup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Riis & Tanderup Holding ApS (ejer pt. 50%). Igennem sit holdingselskab Riis & Tanderup Holding ApS har Anne dermed også ejerandele i FlexFabrikken ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anne Dorthe Tanderup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Bjarne Lykkegård Riis.