Lene Borup Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe Bagergården I/S v/N Andersen & L B Andersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Op med Håret I/S (17 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 ved Cafe Bagergården I/S v/N Andersen & L B Andersen (tidligere CAFE BAGERGÅRDEN I/S V/N ANDERSEN & L B ANDERSEN) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Niels Rosenberg Andersen at Lene Borup Andersen stiftede Cafe Bagergården I/S v/N Andersen & L B Andersen den dag i august 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Lene i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Op med Håret I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Op med Håret I/S v/L.B. Andersen & A.E. Jensen (Nu: Op med Håret I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007 -
Bag Duggede Ruder v/Lene Borup Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006 -
Bag Duggede Ruder v/Lene Borup Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2006
Registreringsdato: 01.04.2006
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1999 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Niels Rosenberg Andersen.