Freddy Kristian Sandbæk
Erhvervsaktiv: | 10. jun. 1991 - 1. jan. 2000 |
Karrieren startede hos: | FREDDY KRISTIAN SANDBÆK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FREDDY KRISTIAN SANDBÆK (33 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1991 i FREDDY KRISTIAN SANDBÆK som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Freddy Kristian Sandbæk og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Freddy nu besiddet i 33 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ferskvandsbrug.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREDDY KRISTIAN SANDBÆK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Æ-DRAG V/KENT VILLESEN OG FREDDY SANDBÆK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2000
Registreringsdato: 01.01.2000 -
Æ-DRAG V/KENT VILLESEN OG FREDDY SANDBÆK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.05.1999
Registreringsdato: 20.05.1999 -
FREDDY KRISTIAN SANDBÆK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.06.1991
Registreringsdato: 10.06.1991
Blå bog (fortsat)
Freddy har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.06.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.05.1999 - 01.01.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager