Hans Jørgen Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET AF 22. MAJ 2006 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 222' DKK GLENHOLM VINGÅRD ApS (2020) |
Største underskud: | -465' DKK GLENHOLM PUBLISHING ApS (Nu: Enesto Consulting ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.287' DKK GLENHOLM VINGÅRD ApS (2023) |
Største gæld: | 1.861' DKK GLENHOLM VINGÅRD ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GLENHOLM VINGÅRD ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hans Jørgen Madsen (31 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1982 ved AFVIKLINGSSELSKABET AF 22. MAJ 2006 A/S (tidligere VIBORG LÅSESERVICE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Jørgen Madsen i 14 år 10 måneder, før stoppet den 28. oktober 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hans Jørgen Madsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GLENHOLM VINGÅRD ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
GLENHOLM VINGÅRD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
GLENHOLM PUBLISHING ApS (Nu: Enesto Consulting ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2015
Registreringsdato: 15.05.2015 -
GLENHOLM VINGÅRD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2013
Registreringsdato: 26.11.2013 -
GLENHOLM VINGÅRD ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2007
Registreringsdato: 01.07.2007
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.11.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Direktør
26.11.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.09.2017 - 17.09.2017
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Direktør
29.05.2007 - 15.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.1982 - 20.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GLENHOLM VINGÅRD ApS kunne fremvise et overskud på 222' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor GLENHOLM PUBLISHING ApS (Nu: Enesto Consulting ApS) kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jesper Madsen.