Jens Kasper Canth Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSTI FOODS V/KASPER ANDREASEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.232' DKK DANSTI SEAFOODS ApS (2014) |
Største underskud: | -7.159' DKK Rigtigmad.dk ApS (Nu: Rmad ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 871' DKK Dansti ApS (2023) |
Største gæld: | 22.702' DKK Rigtigmad.dk ApS (Nu: Rmad ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Rigtigmad.dk ApS (Nu: Rmad ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSTI SEAFOODS ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1996 i DANSTI FOODS V/KASPER ANDREASEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Kasper Canth Andreasen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 7. februar 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fiskeauktioner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansti Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dansti ApS
Via Dansti Holding ApS -
Dansti NPD ApS
Via Dansti Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Dansti ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Dansti Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2019
Tidslinje (21)
-
Rigtigmad.dk ApS (Nu: Rmad ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
Rigtigmad.dk ApS (Nu: Rmad ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Rigtigmad.dk ApS (Nu: Rmad ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2021
Registreringsdato: 29.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Reel ejer
15.09.2017 - 01.04.2019
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - 24.01.2022
Direktør
29.01.2021 - 31.12.2021
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
01.07.2016 - 01.04.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.06.2017 - 20.02.2020
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
07.03.2019 - 25.12.2019
Direktør
07.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
26.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - 07.03.2019
Direktør og Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Jens Kasper Canth Andreasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dansti Holding ApS (40% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 136' DKK. Igennem holdingselskabet Dansti Holding ApS har Jens derfor også ejerandele i Dansti ApS (100%) & Dansti NPD ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Jens Kasper Canth Andreasen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DANSTI SEAFOODS ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.232' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor RODE ESSENTIALS ApS kunne offentliggøre et underskud på 158' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 685' DKK (Dansti ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Dansti Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 871' DKK (Dansti ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 136' DKK (Dansti Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Leila Agnethe Dunsø.