Søren Birch Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1977 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VAM-Invest ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.828' DKK VAM A/S (2014) |
Største underskud: | -5.644' DKK TM22 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 66.720' DKK SR44 HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 77.108' DKK VAM A/S (2021) |
Flest årsværk: | 165 årsværk hos VAM A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af VAM-Invest ApS (41 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved VAM-Invest ApS (tidligere VESTER ALLING MASKINSTATION ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Birch Rasmussen i 29 år 2 måneder, før stoppet den 27. februar 2007.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 120' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SR44 HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
EJENDOMMEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
AUNING KART PARK A/S
Via SR44 HOLDING ApS -
ERHVERVSGRUNDE FØLLE A/S
Via SR44 HOLDING ApS -
Frederiksbjerg Bolig A/S
Via SR44 HOLDING ApS -
TM22 ApS
Via SR44 HOLDING ApS -
VAM-Holding ApS
Via TM22 ApS -
VAM A/S
Via VAM-Holding ApS -
VAM-Invest ApS
Via VAM-Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SR44 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2002 -
TM22 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
AUNING KART PARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2013 -
ERHVERVSGRUNDE FØLLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2010
Tidslinje (33)
-
VESTER ALLING MASKINSTATION ApS (Nu: VAM-Invest ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
VESTER ALLING MASKINSTATION ApS (Nu: VAM-Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
VAM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2018
Registreringsdato: 19.03.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5,1% -
Direktør og Reel ejer
05.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.10.2017 - 10.06.2021
Reel ejer
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Søren Birch Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SR44 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 66.720' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne TM22 ApS (10%) og VAM-Holding ApS (5,1%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Birch Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SR44 HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 14.360' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TM22 ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.644' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.930' DKK (VAM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.720' DKK (SR44 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (TM22 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Thomas Mogensen.