Henning Kongstad
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MICROTECH V/HENNING KONGSTAD (Ejer) |
Største overskud: | 7.135' DKK KONGSTAD HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -4.087' DKK BOMEKO A/S (2017) |
Største egenkapital: | 11.078' DKK KONGSTAD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 22.121' DKK LODAM AUTOMATION A/S (Nu: Init DANIIT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos LODAM AUTOMATION A/S (Nu: Init DANIIT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Init DANIIT A/S (19 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1992 hos MICROTECH V/HENNING KONGSTAD i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henning Kongstad der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henning i 14 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARBH Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KONGSTAD HOLDING ApS
Via ARBH Invest ApS
Direktørposter (3)
-
KONGSTAD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2007 -
Init DANIIT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2018 -
ARBH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
KONGSTAD HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
ARBH Invest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
ARBH Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Direktør
26.02.2007 - Stadig aktiv
Ejer
13.03.2007 - 24.06.2024
Reel ejer
13.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2022 - 05.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2011 - 29.05.2019
Direktør
18.06.2018 - 29.05.2019
Reel ejer
14.09.2018 - 29.05.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2005 - Stadig aktiv
Direktør
18.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.09.2018 - 31.10.2018
Ejerandel: 50%
Henning Kongstad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARBH Invest ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet ARBH Invest ApS har Henning derfor også andele i KONGSTAD HOLDING ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Henning Kongstad, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KONGSTAD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 7.135' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KONGSTAD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 648' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.135' DKK (KONGSTAD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 432' DKK (LODAM AUTOMATION A/S (Nu: Init DANIIT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.078' DKK (KONGSTAD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 623' DKK (SCD Consult A/S (Nu: SCD Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Britt Kongstad.