Finn Sixtus Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIXTUS THOMSEN INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.286' DKK SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2014-15) |
Største underskud: | -167' DKK STOCKINGER ART ADVISORY A/S (2019) |
Største egenkapital: | 36.879' DKK STS HOLDING, AALBORG ApS (2023-24) |
Største gæld: | 19.004' DKK SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (40 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1984 hos SIXTUS THOMSEN INVEST ApS (tidligere SIXTUS THOMSEN ORIENTALSKE TÆPPER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Sixtus Thomsen i 20 år 6 måneder, før stoppet d. 20. september 2004.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STS HOLDING, AALBORG ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SIXTUS THOMSEN & SØN A/S
Via STS HOLDING, AALBORG ApS -
EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE AALBORG ApS
Via STS HOLDING, AALBORG ApS
Direktørposter (3)
-
SIXTUS THOMSEN & SØN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.1984 -
EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2012 -
STS HOLDING, AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
SIXTUS THOMSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.1984
Ejendomme (4)
Tidslinje (17)
-
STS HOLDING, AALBORG ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
STS HOLDING, AALBORG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
STOCKINGER ART ADVISORY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2019
Registreringsdato: 24.05.2019
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
29.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.05.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
03.10.2005 - 19.12.2019
Direktør
03.10.2005 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - 24.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.1989 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Finn Sixtus Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STS HOLDING, AALBORG ApS (ejer pt. 80%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 36.879' DKK. Igennem holdingselskabet STS HOLDING, AALBORG ApS har Finn derfor også ejerandele i SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (100%) samt EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE AALBORG ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Finn Sixtus Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor SIXTUS THOMSEN & SØN A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.286' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE AALBORG ApS kunne offentliggøre et underskud på 87' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.532' DKK (SIXTUS THOMSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 36.879' DKK (STS HOLDING, AALBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 376' DKK (STOCKINGER ART ADVISORY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Mia Kjær Sixtus Thomsen.