Kurt Flemming Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS, NØRRESUNDBY (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.979' DKK K.F.S. BOLIGBYG A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.961' DKK K.F.S. BOLIGBYG A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 22.990' DKK K.F.S. HOLDING STØVRING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 64.216' DKK K.F.S. BOLIGBYG A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos K.F.S. BOLIGBYG A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS, NØRRESUNDBY (29 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for mange år siden hos BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS, NØRRESUNDBY (tidligere KNUD-ERIK PEDERSEN, VIBORG ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Flemming Sørensen i 29 år 2 måneder, inden stoppet den 21. marts 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.F.S. HOLDING STØVRING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KFS AllinONE ApS
Via K.F.S. HOLDING STØVRING ApS
Direktørposter (1)
-
K.F.S. HOLDING STØVRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
K.F.S. BOLIGBYG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
K.F.S. HOLDING STØVRING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2014
Registreringsdato: 01.11.2014 -
K.F.S. HOLDING STØVRING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2014
Registreringsdato: 01.11.2014 -
K.F.S. HOLDING STØVRING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2014
Registreringsdato: 01.11.2014
Blå bog (fortsat)
Kurt har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
01.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.09.1997 - 01.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2007 - 11.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.08.1988 - 01.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor K.F.S. HOLDING STØVRING ApS landede et overskud på 2.716' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Ditte Maria Kollerup.