Niels Jørgen Hellemann
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIELS JØRGEN HELLEMANN (Ejer) |
Største overskud: | 4.659' DKK AHRENSDAL ApS (2023) |
Største underskud: | -1.485' DKK AHRENSDAL ApS (2018) |
Største egenkapital: | 16.496' DKK AHRENSDAL ApS (2023) |
Største gæld: | 25.992' DKK AHRENSDAL ApS (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos AHRENSDAL ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af AHRENSDAL ApS (14 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 1997 i NIELS JØRGEN HELLEMANN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Jørgen Hellemann der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Niels i 13 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AHRENSDAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AHRENSDAL ApS
Via AHRENSDAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AHRENSDAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2010 -
AHRENSDAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2010
Tidslinje (7)
-
AHRENSDAL HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010 -
I & N HELLEMANN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010 -
I & N HELLEMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.06.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.07.2010 - 01.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Jørgen Hellemann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AHRENSDAL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.658' DKK. Gennem sit holdingselskab AHRENSDAL HOLDING ApS har Niels dermed også andele i AHRENSDAL ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Niels Jørgen Hellemann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AHRENSDAL ApS landede et overskud på 4.659' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor AHRENSDAL ApS landede et underskud på 1.485' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.659' DKK (AHRENSDAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.496' DKK (AHRENSDAL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.658' DKK (AHRENSDAL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Karen Hellemann.