Jan Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hobronx.dk v/Jan Knudsen (Ejer) |
Største overskud: | 869' DKK KD Nordic A/S (Nu: Kids Play Nordic A/S) (2015) |
Største underskud: | -7.654' DKK KD Nordic A/S (Nu: Kids Play Nordic A/S) (2023-24) |
Største egenkapital: | 2.405' DKK KD Nordic A/S (Nu: Kids Play Nordic A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 15.152' DKK KD Nordic A/S (Nu: Kids Play Nordic A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos KD Nordic A/S (Nu: Kids Play Nordic A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hobronx.dk v/Jan Knudsen (15 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1998 ved Hobronx.dk v/Jan Knudsen (tidligere JAN KNUDSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Knudsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jan i 15 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
Kids Play Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2023
Tidslinje (9)
-
KD Nordic A/S (Nu: Kids Play Nordic A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
JAN KVIST KNUDSEN HOLDING IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.09.2018
Registreringsdato: 17.09.2018 -
JAN KVIST KNUDSEN HOLDING IVS
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
25.02.2014 - 28.08.2018
Ejer
07.03.2014 - 17.09.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.03.2014 - 16.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 31.08.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SOHO NYK.M.IVS landede et underskud på 400' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Ole Iversen.