Winnie Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Winnie Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.403' DKK W.LARSEN SILKEBORG ApS (2014) |
Største underskud: | -2.301' DKK KÆRE BØRN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 11.851' DKK W.LARSEN SILKEBORG ApS (2019-20) |
Største gæld: | 15.284' DKK KÆRE BØRN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos KY Silkeborg ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Winnie Larsen (28 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for længe siden i Winnie Larsen (tidligere BABYHUSET BØRNS VERDEN V/WINNIE LARSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Winnie Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Winnie i 28 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
W.LARSEN SILKEBORG ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
W.LARSEN SILKEBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
KÆRE BØRN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
Kære Børn Århus A/S (Nu: NRØB A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021 -
Kære Børn Århus A/S (Nu: NRØB A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2018
Registreringsdato: 06.09.2018
Blå bog (fortsat)
Winnie har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2004 - 01.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2018 - 05.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
22.12.2016 - 13.04.2018
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
16.03.1976 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor W.LARSEN SILKEBORG ApS landede et overskud på 2.403' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor W.LARSEN SILKEBORG ApS landede et underskud på 843' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 521' DKK (W.LARSEN SILKEBORG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.301' DKK (KÆRE BØRN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.328' DKK (W.LARSEN SILKEBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.199' DKK (KÆRE BØRN A/S).