Rene Filip Langkjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER RENE LANGKJÆR (Stifter) |
Største overskud: | 2.732' DKK SKOVRØDDERNE ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.212' DKK SKOVRØDDERNE ApS (2023) |
Største gæld: | 25.140' DKK SKOVRØDDERNE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SKOVRØDDERNE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER RENE LANGKJÆR (29 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1994 ved GÅRDEJER RENE LANGKJÆR med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Rene Filip Langkjær og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Rene nu bestreddet i 29 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER RENE LANGKJÆR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Krogsøgård Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKOVRØDDERNE ApS
Via Krogsøgård Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SKOVRØDDERNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2005 -
Krogsøgård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
KR-salg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Krogsøgård Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2015
Registreringsdato: 04.07.2015 -
Skovrødderne Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2015
Registreringsdato: 04.07.2015
Blå bog (fortsat)
Rene har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.01.2014 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2005 - 25.10.2022
Direktør
17.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør
02.06.2015 - 04.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SKOVRØDDERNE ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.732' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.732' DKK (SKOVRØDDERNE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.212' DKK (SKOVRØDDERNE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.148' DKK (Krogsøgård Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Filip Rousing Langkjær.