Hans Jørgen Karlshøj-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Karlshøj Hans Jørgen Karlshøj-Andersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Karlshøj Landbrug v/Hans Jørgen & Jesper Karlshøj-Andersen (20 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1996 hos Karlshøj Hans Jørgen Karlshøj-Andersen (tidligere KARLSHØJ HANS JØRGEN KARLSHØJ-ANDERSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hans Jørgen Karlshøj-Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Hans i 8 år 4 måneder, før stoppet d. 31. marts 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kornavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Karlshøj Landbrug v/Hans Jørgen & Jesper Karlshøj-Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
KARLSHØJ HANS JØRGEN KARLSHØJ-ANDERSEN (Nu: Karlshøj Hans Jørgen Karlshøj-Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2005
Registreringsdato: 31.03.2005 -
I/S Karlshøj Landbrug v/Hans Jørgen & Jesper Karlshøj-Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2004
Registreringsdato: 01.04.2004 -
KARLSHØJ HANS JØRGEN KARLSHØJ-ANDERSEN (Nu: Karlshøj Hans Jørgen Karlshøj-Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1996
Registreringsdato: 01.11.1996
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.11.2017 - 31.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.1996 - 31.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jesper Karlshøj-Andersen.