Helge Vestergaard
Ollinghedevej 17, 6933 Kibæk, DK Status: Ikke aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv: | 11. mar. 1979 - 31. dec. 2002 |
Karrieren startede hos: | HELGE VESTERGAARD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HELGE VESTERGAARD (45 år 6 måneder) |
Det startede for nu mange år siden hos HELGE VESTERGAARD i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Helge Vestergaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Helge nu bestreddet i 45 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor autoreparationsværksteder mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELGE VESTERGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
RISHØJ MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002 -
RISHØJ MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.1987
Registreringsdato: 13.11.1987 -
HELGE VESTERGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.1979
Registreringsdato: 11.03.1979
Blå bog (fortsat)
Helge har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.03.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.11.1987 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?