Jens Back
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THIRST I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LATE NIGHT VENTURE I/S (17 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 hos THIRST I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Ian Gregersen, Allan Hannibal Pedersen, Peter Lau Olsen at Jens Back stiftede THIRST I/S den dag i december 1996. Titlen som Ejer og Stifter havde Jens i 4 år, inden stoppet den 7. december 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udgivelse af lydoptagelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LATE NIGHT VENTURE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Audible Music I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (10)
-
Colossal v. Jens Back (Nu: Colossal & Audible Music) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
Audible Music I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
Circles I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2018
Registreringsdato: 21.08.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.12.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
16.04.2015 - 19.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - 21.08.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - 31.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Søren Hartvig.