Line Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINE'S BLOMSTER I/S V/LINE ANDERSEN & ANNI ANDERSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LINE'S BLOMSTER I/S V/LINE ANDERSEN & ANNI ANDERSEN (4 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1997 i LINE'S BLOMSTER I/S V/LINE ANDERSEN & ANNI ANDERSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Anni Margrethe Andersen at Line Andersen stiftede LINE'S BLOMSTER I/S V/LINE ANDERSEN & ANNI ANDERSEN den dag i juli 1997. Hvervet som Ejer og Stifter havde Line i 4 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. august 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor blomsterforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sjælefred.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Sjælefred.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
ByL.A. IVS (Nu: By L.A. IVS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017 -
ByL.A. IVS (Nu: By L.A. IVS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016
Blå bog (fortsat)
Line har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2016 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - 31.08.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager