Michael Leisgaard Schou Just
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 18.11.1969 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.601' DKK URBANUS ApS (2018) |
Største underskud: | -5.277' DKK URBANUS ApS (2022) |
Største egenkapital: | 23.107' DKK URBANUS ApS (2021) |
Største gæld: | 109.356' DKK URBANUS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos JUST CONSULT BSK A/S (Nu: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JUST A/S) (2016) |
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos AKTIESELSKABET AF 18.11.1969 (tidligere CIMBRER STAAL A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Leisgaard Schou Just i 33 år 10 måneder, før stoppet d. 15. oktober 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSELUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JUST A/S
Via HANSELUND HOLDING ApS -
RESTORIA A/S
Via HANSELUND HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET STUDSGADE 34-38 ApS
Via HANSELUND HOLDING ApS -
M JUST A/S
Via HANSELUND HOLDING ApS -
Urbanus Invest ApS
Via M JUST A/S -
URBANUS ApS
Via Urbanus Invest ApS
Direktørposter (5)
-
URBANUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2019 -
M JUST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2006 -
HANSELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.1993 -
RESTORIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2006 -
EJENDOMSSELSKABET STUDSGADE 34-38 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2007
Bestyrelsesposter (5)
-
URBANUS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2019 -
M JUST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2006 -
Urbanus Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JUST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.12.2004 -
RESTORIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (57)
-
Urbanus Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
Dampmølle Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
MoHab Komplementar ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2022
Registreringsdato: 13.05.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.12.2023 - 21.12.2023
Bestyrelsesmedlem
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Michael Leisgaard Schou Just er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANSELUND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.030' DKK. Gennem holdingselskabet HANSELUND HOLDING ApS har Michael derfor også andele i RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JUST A/S (100%), RESTORIA A/S (100%), EJENDOMSSELSKABET STUDSGADE 34-38 ApS (100%) samt M JUST A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Leisgaard Schou Just, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PROBYG HOLDING ApS (Nu: HANSELUND HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 4.595' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor URBANUS ApS kunne fremvise et underskud på 5.277' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.595' DKK (PROBYG HOLDING ApS (Nu: HANSELUND HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30' DKK (RESTORIA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.182' DKK (URBANUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -558' DKK (RESTORIA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Søren Tonnesen.