Peter Wolsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 1975 (49 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØBENHAVNS KINO KOMPAGNI ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af VESTER VOV VOV IMPORT I/S (34 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i KØBENHAVNS KINO KOMPAGNI ApS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Peter Wolsgaard i 18 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 8. juni 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. juni 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kinokompagniet I/S v/Peter Wolsgaard & Torben Wolsgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
VESTER VOV VOV IMPORT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2014
Registreringsdato: 30.06.2014 -
Kinokompagniet I/S v/Peter Wolsgaard & Torben Wolsgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2006
Registreringsdato: 01.06.2006 -
NATSVÆRMERFONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2004
Registreringsdato: 30.11.2004
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.1979 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.09.1997 - 30.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2000 - 01.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.06.1975 - 08.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Torben Wolsgaard.