Ib Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ib Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -107' DKK Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 196' DKK Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (2022-23) |
Største gæld: | 13' DKK Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ib Sørensen (2 år 6 måneder) |
Det startede i 2020 i Ib Sørensen i rollen som Ejer. Ib Sørensen erhvervede virksomheden Ib Sørensen d. 1. august 2020. Ib der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Ib i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. februar 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
Sideaktivitetsselskabet fsb ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 24.11.2022
Tidslinje (3)
-
Ib Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
Ib Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.08.2020 - 28.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Bjarne Larsson.