Jesper Dahl Hede
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAHL & KJÆRGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 26.037' DKK DAHL HEDE HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -2.581' DKK CONECTO A/S (Nu: Danoffice IT Solutions & Services A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 27.981' DKK DAHL HEDE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 46.430' DKK CONECTO A/S (Nu: Danoffice IT Solutions & Services A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos CONECTO A/S (Nu: Danoffice IT Solutions & Services A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DAHL HEDE HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1998 hos DAHL & KJÆRGAARD i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jesper Lajer Kruse Kjærgaard, Jens Kristian Kjærgaard at Jesper Dahl Hede stiftede DAHL & KJÆRGAARD den dag i maj 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Strategic Human Capital
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DAHL HEDE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DAHL HEDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2008
Tidslinje (27)
-
DAHL & KJÆRGAARD HUMAN RESOURCES ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
DAHL HEDE ApS (Nu: DAHL & KJÆRGAARD HUMAN RESOURCES ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Strategic Human Capital (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
24.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.01.2009 - 09.05.2023
Ejer
01.01.2012 - 01.01.2012
Reel ejer
01.01.2012 - 02.02.2020
Ejer
02.02.2020 - 08.05.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
16.10.2009 - 08.09.2015
Reel ejer
16.10.2009 - 30.06.2020
Ejer
01.01.2012 - 01.01.2012
Direktør
08.05.2013 - 09.09.2015
Bestyrelsesmedlem
09.09.2015 - 15.05.2018
Direktør
15.05.2018 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
06.01.2020 - 26.01.2021
Reel ejer
01.07.2020 - 23.12.2020
Reel ejer
24.12.2020 - 31.10.2022
Ejerandel: 26,9% -
Direktør
08.02.2007 - 06.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DAHL HEDE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 26.037' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor CONECTO A/S (Nu: Danoffice IT Solutions & Services A/S) kunne fremvise et underskud på 2.581' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.037' DKK (DAHL HEDE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.981' DKK (DAHL HEDE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.781' DKK (CONECTO A/S (Nu: Danoffice IT Solutions & Services A/S)).