Kenneth Emil Ajslev
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AJSLEV CONSULT V/KENNETH AJSLEV (Ejer) |
Største overskud: | 194.174' DKK ORDYHNA HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -42.366' DKK Dedert International A/S (2023) |
Største egenkapital: | 155.079' DKK AJSLEV ApS (2023-24) |
Største gæld: | 188.890' DKK Dedert International A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B. AJSLEV ApS (10 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1995 hos AJSLEV CONSULT V/KENNETH AJSLEV med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kenneth Emil Ajslev der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Kenneth i 6 år, før stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AJSLEV ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
AJSLEV LEDELSESRÅDGIVNING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
J. AJSLEV ApS
Via AJSLEV ApS -
ORDYHNA HOLDING A/S
Via J. AJSLEV ApS -
Simatek A/S
Via ORDYHNA HOLDING A/S -
B. AJSLEV ApS
Via AJSLEV ApS -
AJSLEV INVEST ApS
Via B. AJSLEV ApS -
Human House Group A/S
Via AJSLEV LEDELSESRÅDGIVNING ApS -
Human House A/S
Via Human House Group A/S -
ArbejdsmiljøCentret AKON A/S
Via Human House A/S
Direktørposter (5)
-
AJSLEV LEDELSESRÅDGIVNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2014 -
ArbejdsmiljøCentret AKON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2019 -
Human House A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2015 -
J. AJSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.07.2017 -
ORDYHNA HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024
Bestyrelsesposter (7)
-
Human House Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2019 -
B. AJSLEV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2013 -
AJSLEV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2013 -
AJSLEV INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2016 -
J. AJSLEV ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.07.2017 -
ORDYHNA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2024 -
Simatek A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (45)
-
ORDYHNA HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
ORDYHNA HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
ORDYHNA HOLDING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2013 - Stadig aktiv
Ejer
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - 30.07.2017
Reel ejer
27.08.2016 - 19.01.2021
Bestyrelsesmedlem
31.07.2017 - 21.11.2023
Bestyrelsesmedlem
22.11.2023 - 31.05.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,02% -
Reel ejer
27.08.2016 - 19.01.2021
Bestyrelsesmedlem
31.07.2017 - 23.10.2023
Ejerandel: 13,02%
Kenneth Emil Ajslev har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ORDYHNA HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 194.174' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Dedert International A/S der præsenterede et underskud på 42.366' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2013 til i dag hos AJSLEV ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 194.174' DKK (ORDYHNA HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.366' DKK (Dedert International A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 155.079' DKK (AJSLEV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (TRIVIUM ApS (Nu: TRIVIUM Komplementar ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Jannick Emil Adeltoft Ajslev.