Johnny Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Via trading v/Johnny Kjær Kokholm (Ejer) |
Største overskud: | 415' DKK JOHNNY KOKHOLM HOLDING ApS (Nu: Johnny Kjær ApS) (2018) |
Største underskud: | -1.119' DKK Kjær - Company ApS (2022) |
Største egenkapital: | 479' DKK JOHNNY KOKHOLM HOLDING ApS (Nu: Johnny Kjær ApS) (2019) |
Største gæld: | 3.298' DKK Kjær - Company ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Kjær - Company ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Johnny Kjær ApS (17 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1997 hos Via trading v/Johnny Kjær Kokholm (tidligere Joma Dk v/Johnny Kokholm) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Johnny Kjær der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Johnny i 13 år 5 måneder, før stoppet d. 10. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Johnny Kjær ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JK Padel ApS
Via Johnny Kjær ApS -
Kjær - Company ApS UNDER KONKURS
Via Johnny Kjær ApS
Direktørposter (2)
-
Johnny Kjær ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2007 -
JK Padel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2015
Tidslinje (9)
-
Kjær - Company ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Kjær - Company ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2017
Registreringsdato: 16.10.2017 -
VIA TEAM ApS (Nu: Anpartsselskabet af 2. februar 2016)
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2016
Registreringsdato: 08.02.2016
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Direktør
19.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
16.10.2017 - 13.06.2024
Reel ejer
26.11.2018 - 29.02.2024
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.04.2007 - 08.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - 10.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Johnny Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Johnny Kjær ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -56' DKK. Gennem holdingselskabet Johnny Kjær ApS har Johnny derfor også andele i JK Padel ApS (100%) samt Kjær - Company ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Johnny Kjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JOHNNY KOKHOLM HOLDING ApS (Nu: Johnny Kjær ApS) kunne fremvise et overskud på 415' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Kjær - Company ApS kunne fremvise et underskud på 1.119' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 879' DKK (Koksi Eyewear ApS (Nu: JK Padel ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -56' DKK (JOHNNY KOKHOLM HOLDING ApS (Nu: Johnny Kjær ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -717' DKK (Koksi Eyewear ApS (Nu: JK Padel ApS)).