Verner Møller
Erhvervsaktiv: | 28. sep. 1978 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | Verner Møller (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Verner Møller (46 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i Verner Møller (tidligere Nakskov Ure & Optik v/V Møller) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Verner Møller og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Verner nu besiddet i 46 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor sø- og kysttransport af passagerer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Verner Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
PARTREDERIET DANICA IX (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
PARTREDERIET INVEST VII (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
PARTREDERIET DANICA IX (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.06.1987
Registreringsdato: 05.06.1987
Blå bog (fortsat)
Verner har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.09.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.06.1987 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.1986 - 28.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager