Keen Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NETVÆRK SAMARBEJDET FYN (Ejer) |
Største overskud: | 5.065' DKK YOUNG FLOWERS A/S (2022) |
Største underskud: | -215' DKK KEEN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 5.946' DKK YOUNG FLOWERS A/S (2022) |
Største gæld: | 15.854' DKK YOUNG FLOWERS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos YOUNG FLOWERS A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af KEEN MILJØ- & ENERGIRÅDGIVNING ApS (25 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1999 hos NETVÆRK SAMARBEJDET FYN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Jens Bisgaard Sommer, Jørgen Toft at Keen Nielsen stiftede NETVÆRK SAMARBEJDET FYN den dag i april 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Keen i 5 år 1 måned, før stoppet d. 14. maj 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KEEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KEEN MILJØ- & ENERGIRÅDGIVNING ApS
Via KEEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KEEN MILJØ- & ENERGIRÅDGIVNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.1999 -
KEEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.1999
Tidslinje (21)
-
Pink Energy Group IVS (Nu: Murermester Knud Andersen ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2017
Registreringsdato: 17.11.2017 -
Syndikatet (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2015
Registreringsdato: 16.10.2015 -
Pink Energy Group IVS (Nu: Murermester Knud Andersen ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2015
Registreringsdato: 08.05.2015
Blå bog (fortsat)
Keen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2015 - 17.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2001 - 16.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.02.2000 - 09.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Keen Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.522' DKK. Igennem holdingselskabet KEEN HOLDING ApS har Keen derfor også ejerandele i KEEN MILJØ- & ENERGIRÅDGIVNING ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Keen Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor KEEN MILJØ- & ENERGIRÅDGIVNING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.146' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KEEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 215' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.583' DKK (YOUNG FLOWERS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.003' DKK (YOUNG FLOWERS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 702' DKK (Pink Energy Group IVS (Nu: Murermester Knud Andersen ApS)).