Manduela Birgitte Riger-Kusk
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1991 - 31. jan. 2012 |
Karrieren startede hos: | Manduela Piben v/Manduela Birgitte Riger-Kusk (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Manduela Piben v/Manduela Birgitte Riger-Kusk (33 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1991 ved Manduela Piben v/Manduela Birgitte Riger-Kusk (tidligere Manduela Piben) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Manduela Birgitte Riger-Kusk og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Manduela nu besiddet i 33 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Manduela Piben v/Manduela Birgitte Riger-Kusk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Kok & Rul I/S v/Manduela Birgitte Riger-Kusk og Sally Lundgren Hyldal (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2012
Registreringsdato: 31.01.2012 -
Kok & Rul I/S v/Manduela Birgitte Riger-Kusk og Sally Lundgren Hyldal (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2008
Registreringsdato: 14.06.2008 -
Manduela Piben (Nu: Manduela Piben v/Manduela Birgitte Riger-Kusk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1991
Registreringsdato: 01.01.1991
Blå bog (fortsat)
Manduela har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.06.2008 - 31.01.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager