Morten Jansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jansen Markedsanalyse v/ Morten Jansen (Ejer) |
Største overskud: | 691' DKK SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) (2017) |
Største underskud: | -9' DKK SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.800' DKK SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) (2018) |
Største gæld: | 825' DKK SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FACTIVATOR ApS (23 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1993 i Jansen Markedsanalyse v/ Morten Jansen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Jansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FACTIVATOR ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FACTIVATOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.07.2001
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
FACTIVATOR ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2011
Registreringsdato: 08.12.2011 -
FACTIVATOR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2006
Registreringsdato: 30.10.2006 -
FACTIVATOR ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2006
Registreringsdato: 30.10.2006
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2001 - Stadig aktiv
Direktør
26.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.10.2006 - 08.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.11.2000 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) kunne offentliggøre et overskud på 691' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SCSK 5735 ApS (Nu: FACTIVATOR ApS) kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.