Leif Aage Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | H 218 METTE V/LEIF AAGE LARSEN (Stifter) |
Største overskud: | 518' DKK FISKERNES FILETFABRIK A/S (2016) |
Største underskud: | -2.898' DKK FISKERNES FILETFABRIK A/S (2019) |
Største egenkapital: | 7.424' DKK FISKERNES FILETFABRIK A/S (2014) |
Største gæld: | 5.381' DKK FISKERNES FILETFABRIK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos FISKERNES FILETFABRIK A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af H 218 METTE V/LEIF AAGE LARSEN (39 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1985 hos H 218 METTE V/LEIF AAGE LARSEN i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Leif Aage Larsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Leif nu besiddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H 218 METTE V/LEIF AAGE LARSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Fiskernes Deli I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FISKERNES FILETFABRIK A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
FISKERNES FILETFABRIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
Fiskernes Deli I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.03.1997 - 24.03.2021
Direktør
12.03.2021 - 24.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FISKERNES FILETFABRIK A/S landede et underskud på 285' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Jens Evald Seestern Petersen.