Niels Møller
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1977 - 24. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | KOUSTRUP MØLLEGÅRD V/NIELS MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 244' DKK MØLLE OG DAM ApS (2019-20) |
Største underskud: | -4' DKK MØLLE OG DAM ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 12.211' DKK MØLLE OG DAM ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.952' DKK Koustrup Mølle ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Koustrup Mølle ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOUSTRUP MØLLEGÅRD V/NIELS MØLLER (47 år 2 måneder) |
Det startede for nu mange år siden hos KOUSTRUP MØLLEGÅRD V/NIELS MØLLER i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Møller og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 47 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MØLLE OG DAM ApS
Ejerandel: 100% -
KOUSTRUP MØLLEGÅRD V/NIELS MØLLER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Koustrup Mølle ApS
Via MØLLE OG DAM ApS
Direktørposter (2)
-
MØLLE OG DAM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.1994 -
Koustrup Mølle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Koustrup Mølle ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2022
Registreringsdato: 24.06.2022 -
Koustrup Mølle ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021 -
Koustrup Mølle ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.06.2021 - 24.06.2022
Direktør og Reel ejer
17.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.1990 - 16.07.1990
Bestyrelsesmedlem
17.07.1990 - 11.05.2016
Bestyrelsesmedlem
12.05.2016 - 05.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor MØLLE OG DAM ApS kunne fremvise et overskud på 244' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MØLLE OG DAM ApS kunne fremvise et underskud på 4' DKK.