Mogens Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DCR Invest Aps (Direktør) |
Største overskud: | 16.210' DKK HIGHLIGHT GRAFISK 2 ApS (Nu: SØEG Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -9.233' DKK DANIAMANT HOLDING ApS (Nu: J & H ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 51.636' DKK LHBH HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 32.796' DKK RIR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Partnerselskabet RRSR) (2016) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos RIR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Partnerselskabet RRSR) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af DCR Invest Aps (34 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1981 i DCR Invest Aps (tidligere BENT LARS ANDERSEN ApS) som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør havde Mogens Olsen i 11 år 9 måneder, inden stoppet d. 11. august 1993.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mogens Olsen Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EMM HOLDING 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Møebjerggård ApS
Via EMM HOLDING 2016 ApS -
LT SWG Invest IV ApS
Via EMM HOLDING 2016 ApS -
LT SWG Fond ApS
Via LT SWG Invest IV ApS
Direktørposter (2)
-
EMM HOLDING 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2004 -
Møebjerggård ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2016
Tidslinje (80)
-
Nordic Facility Management A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
Nordic Facility Management A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2022
Registreringsdato: 23.02.2022 -
RIR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Partnerselskabet RRSR)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
03.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2022 - 19.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2016 - 01.07.2021
Bestyrelsesmedlem
18.08.2016 - 09.07.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor RIR REVISION KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (Nu: Komplementarselskabet RRSR ApS) fremviste et overskud på 989' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor EMM HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: EMM HOLDING 2016 ApS) fremviste et underskud på 314' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 391' DKK (Nordic Facility Management A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.139' DKK (LHBH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.436' DKK (LHBH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -855' DKK (CLAVIS ApS (Nu: SANDWOOD ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Peter Sandberg.