Jørgen Christensen Plougmand
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØERNES FLASKEGENBRUG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.452' DKK KROGHS FLASKEGENBRUG A/S (2023) |
Største underskud: | -3.782' DKK JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 34.080' DKK JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 4.568' DKK KROGHS FLASKEGENBRUG A/S (2016) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos KROGHS FLASKEGENBRUG A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KROGHS FLASKEGENBRUG A/S (30 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1982 i ØERNES FLASKEGENBRUG ApS (tidligere JKP MASKINIMPORT ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jørgen Christensen Plougmand i 12 år 1 måned, før fratrædelsen d. 16. januar 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. april 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN PLOUGMAND EJENDOMME ApS
Via JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.1998 -
JØRGEN PLOUGMAND EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
KROGHS FLASKEGENBRUG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.1994
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
KROGHS FLASKEGENBRUG A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2008
Registreringsdato: 19.06.2008 -
JØRGEN PLOUGMAND EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2000
Registreringsdato: 02.05.2000 -
JP EJENDOMME V/JØRGEN CHRISTENSEN PLOUGMAND (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2000
Registreringsdato: 31.03.2000
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.02.2000 - Stadig aktiv
Direktør
02.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.04.1994 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
25.04.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
21.01.1987 - 31.03.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.02.1992 - 24.04.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Christensen Plougmand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31.759' DKK. Igennem holdingselskabet JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS har Jørgen derfor også ejerandele i JØRGEN PLOUGMAND EJENDOMME ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jørgen Christensen Plougmand, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.552' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.782' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.452' DKK (KROGHS FLASKEGENBRUG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.759' DKK (JØRGEN PLOUGMAND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.639' DKK (KROGHS FLASKEGENBRUG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Rasmus Jungclaus Plougmand.