Morten Aagaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aagaard coaching v/Morten Aagaard (Ejer) |
Største overskud: | 3.900' DKK PUR-TEKNIK A/S (2014) |
Største underskud: | -2.529' DKK PUR-TEKNIK A/S (2021) |
Største egenkapital: | 15.731' DKK LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS) (2022-23) |
Største gæld: | 12.151' DKK DRIFTSSELSKABET AF 1. JANUAR 2001 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos PUR-TEKNIK A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aagaard coaching v/Morten Aagaard (37 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1987 ved Aagaard coaching v/Morten Aagaard (tidligere MORTEN AAGAARD) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Morten Aagaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Morten nu bestreddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor landbrugskonsulenter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aagaard coaching v/Morten Aagaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
PUR-TEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
PUR-TEKNIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020 -
PUR-TEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2019 - 22.06.2020
Bestyrelsesmedlem
23.06.2020 - 18.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.09.2005 - 17.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.11.2001 - 17.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2003 - 19.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Aagaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved PUR-TEKNIK A/S der præsenterede et underskud på 2.529' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til 2024 hos PUR-TEKNIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 554' DKK (LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 761' DKK (PUR-TEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.731' DKK (LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.682' DKK (PUR-TEKNIK A/S).