Gert Kjær Troelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMAND GERT TROELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 4.353' DKK GERT TROELSEN A/S (2022) |
Største underskud: | -730' DKK GKT HOLDING, HERNING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 22.898' DKK GKT HOLDING, HERNING ApS (2023) |
Største gæld: | 19.540' DKK GERT TROELSEN A/S (2019) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos GERT TROELSEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GERT TROELSEN A/S (22 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1985 i VOGNMAND GERT TROELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Gert Kjær Troelsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Gert i 16 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor vognmandsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GKT HOLDING, HERNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GKT Ejendomme ApS
Via GKT HOLDING, HERNING ApS
Direktørposter (2)
-
GKT HOLDING, HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2003 -
GKT Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
GERT TROELSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
GT Holding, Herning ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
GERT TROELSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
GT Holding, Herning ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023
Blå bog (fortsat)
Gert har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
04.08.2023 - 29.05.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2002 - 30.11.2018
Direktør
20.06.2002 - 15.08.2023
Bestyrelsesmedlem
20.06.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2018 - 15.08.2023
Ejerandel: 10% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.11.2018 - 04.08.2023
Ejerandel: 10%
Gert Kjær Troelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GKT HOLDING, HERNING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.898' DKK. Igennem sit holdingselskab GKT HOLDING, HERNING ApS har Gert dermed også ejerandele i GKT Ejendomme ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Gert Kjær Troelsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GERT TROELSEN A/S fremviste et overskud på 4.353' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GKT HOLDING, HERNING ApS fremviste et underskud på 730' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.583' DKK (GERT TROELSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 164' DKK (EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIPARKEN 31, HERNING ApS (Nu: GKT Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.898' DKK (GKT HOLDING, HERNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 748' DKK (EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIPARKEN 31, HERNING ApS (Nu: GKT Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Tommy Dahl Troelsen.