Kaj Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | BERNHARD LAURITSEN TARM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.736' DKK VM TARM A/S (2022-23) |
Største underskud: | -8.969' DKK KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 136.535' DKK VESTJYSK MEJERISERVICE A/S (Nu: BERNHARD LAURITSEN TARM A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 104.948' DKK KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 254 årsværk hos VM TARM A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af DIREKTØR KAJ LAURITSEN (33 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1980 ved BERNHARD LAURITSEN TARM A/S (tidligere VESTJYSK MEJERISERVICE A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kaj Lauritsen i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen den 11. september 1991.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 21.062' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DIREKTØR KAJ LAURITSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KAJ LAURITSEN HOLDING 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS
Via KAJ LAURITSEN HOLDING 1 ApS -
It`s about time ApS
Via KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS
Direktørposter (2)
-
KAJ LAURITSEN HOLDING 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2014 -
KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2014
Tidslinje (56)
-
OBTON SOLENERGI PASO II A/S (Nu: OBTON SOLENERGI PASO II ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
Huset Appel ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Huset Appel ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022
Blå bog (fortsat)
Kaj har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
16.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
19.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2011 - 27.04.2023
Reel ejer
12.01.2012 - 21.04.2023
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS fremviste et overskud på 10.280' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KAJ LAURITSEN HOLDING 2 ApS fremviste et underskud på 8.969' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 21.736' DKK (VM TARM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (OBTON SOLENERGI PASO II A/S (Nu: OBTON SOLENERGI PASO II ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 136.535' DKK (VESTJYSK MEJERISERVICE A/S (Nu: BERNHARD LAURITSEN TARM A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (OBTON VINDENERGI GREIFENHAIN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (Nu: OBTON SOLENERGI BAYERN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB)).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Martin Lauritsen.