Torben Jacob Harkær Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1977 (46 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 943' DKK EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS (2014) |
Største underskud: | -217' DKK TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.550' DKK TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.496' DKK EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN (32 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Torben Jacob Harkær Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Torben i 32 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. november 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.09.2012
Registreringsdato: 21.09.2012 -
EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2012
Registreringsdato: 21.09.2012 -
EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2009
Registreringsdato: 30.11.2009
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.05.1997 - 21.09.2012
Bestyrelsesmedlem
21.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1977 - 30.11.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS landede et overskud på 139' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS landede et underskud på 217' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 182' DKK (EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.411' DKK (TORBEN HARKÆR HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.262' DKK (EL-INSTALLATØR TORBEN HANSEN. SØNDERSØ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Thomas Harkær.