Arne Haaning
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØBLÉR MED DANBO SKIVE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.183' DKK PER HAUGE JAKOBSEN A/S (Nu: MØBLÉR MED DANBO SKIVE A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -1.329' DKK HOUMØLLERS MØBLER A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 9.295' DKK PER HAUGE JAKOBSEN A/S (Nu: MØBLÉR MED DANBO SKIVE A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 5.609' DKK HOUMØLLERS MØBLER A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PER HAUGE JAKOBSEN A/S (Nu: MØBLÉR MED DANBO SKIVE A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOUMØLLERS MØBLER V/ARNE HAANING (15 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1985 ved MØBLÉR MED DANBO SKIVE A/S (tidligere PER HAUGE JAKOBSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Arne Haaning i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 10. oktober 1989.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 3.183' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 14. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARNE HAANING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ARNE HAANING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
HOUMØLLERS MØBLER A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
HOUMØLLERS MØBLER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
ARNE HAANING HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2010
Registreringsdato: 04.05.2010
Blå bog (fortsat)
Arne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.2010 - 01.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
12.12.1994 - 30.04.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.06.1985 - 10.10.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HOUMØLLERS MØBLER A/S fremviste et overskud på 495' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HOUMØLLERS MØBLER A/S fremviste et underskud på 1.329' DKK.