Ib Bang Halkjær
Karrieren startede hos: | HANDY TRANSPORTVOGNE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.620' DKK HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -250' DKK EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.994' DKK HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 6.980' DKK HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S) (2022-23) |
Karrieren som erhvervsleder startede for flere år siden ved HANDY TRANSPORTVOGNE A/S (tidligere HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Ib Bang Halkjær i 36 år 10 måneder, før stoppet den 18. august 2009.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 584' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IH INVEST KOLDING ApS
Via EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS
Direktørposter (2)
-
IH INVEST KOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1998 -
EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
IH HOLDING KOLDING ApS (Nu: IH INVEST KOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020 -
HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2010
Registreringsdato: 17.08.2010 -
HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2009
Registreringsdato: 18.08.2009
Blå bog (fortsat)
Ib har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.12.1998 - 29.06.2020
Direktør
18.12.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.1972 - 18.08.2009
Bestyrelsesmedlem
18.08.2009 - 17.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.04.1989 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS kunne fremvise et overskud på 1.730' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS kunne fremvise et underskud på 250' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 584' DKK (HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 73' DKK (EJENDOMSSELSKABET ESSEN 31 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.880' DKK (HANDY TRANSPORTVOGNE. KOLDING A/S (Nu: HANDY TRANSPORTVOGNE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.973' DKK (IH INVEST KOLDING ApS).