Philip Oliver Steindorsson
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SSC (Ejer) |
Største overskud: | 526' DKK STEINDORSSON1 ApS (2020) |
Største underskud: | -410' DKK Ballast IV ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.498' DKK Ballast IV ApS (2023) |
Største gæld: | 7.266' DKK Ballast IV ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos STEINDORSSON1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SSC (29 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 ved SSC (tidligere FIRMA PHILIP OLIVER STEINDORSSON) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Philip Oliver Steindorsson der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Philip i 29 år 3 måneder, før fratrædelsen den 16. maj 2023.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ballast Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
STEINDORSSON ApS
Via Ballast Holding ApS -
STEINDORSSON1 ApS
Via Ballast Holding ApS -
Ballast IV ApS
Via Ballast Holding ApS -
Ballast I ApS
Via Ballast Holding ApS
Direktørposter (4)
-
STEINDORSSON1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2015 -
Ballast Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2021 -
Ballast IV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2021 -
Ballast I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
STEINDORSSON1 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
Ballast I ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
STEINDORSSON ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023
Blå bog (fortsat)
Philip har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.05.2023 - 19.06.2024
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
16.05.2023 - 26.05.2023
Direktør og Reel ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2010 - 26.05.2023
Reel ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Direktør
02.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Philip Oliver Steindorsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ballast Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.456' DKK. Igennem sit holdingselskab Ballast Holding ApS har Philip dermed også ejerandele i STEINDORSSON ApS (100%), STEINDORSSON1 ApS (100%), Ballast IV ApS (100%) og Ballast I ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Philip Oliver Steindorsson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor STEINDORSSON1 ApS fremviste et overskud på 526' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ballast IV ApS fremviste et underskud på 410' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 411' DKK (STEINDORSSON ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 215' DKK (Ballast IV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.498' DKK (Ballast IV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 947' DKK (STEINDORSSON ApS).