Mikala Lene Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. aug. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | MOMO-SKUESPILLERNES LYDBOGSVÆRKSTED A.M.B.A (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -79' DKK ecoblaq ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 37' DKK Gaea ApS (2022-23) |
Største gæld: | 109' DKK ecoblaq ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af MOMO-SKUESPILLERNES LYDBOGSVÆRKSTED A.M.B.A (3 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2008 i MOMO-SKUESPILLERNES LYDBOGSVÆRKSTED A.M.B.A med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Mikala Lene Poulsen i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 11. marts 2012.
Nu arbejder virksomheden med anden udgivervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gaea ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ecoblaq ApS
Via Gaea ApS
Direktørposter (2)
-
Gaea ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2022 -
ecoblaq ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ecoblaq ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
Gaea ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
Gaea ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022
Blå bog (fortsat)
Mikala har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
10.06.2019 - 31.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 31.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mikala Lene Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gaea ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 37' DKK. Igennem holdingselskabet Gaea ApS har Mikala derfor også ejerandele i ecoblaq ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mikala Lene Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ecoblaq ApS kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 79' DKK (ecoblaq ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 37' DKK (Gaea ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -23' DKK (ecoblaq ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikala' netværk er Eskil Hardt.