Max Skovgaard Sixtus Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIXTUS THOMSEN INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.286' DKK SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2014-15) |
Største underskud: | -86' DKK SIXTUS THOMSEN INVEST A/S (Nu: SIXTUS THOMSEN INVEST ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 33.780' DKK SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2023-24) |
Største gæld: | 19.004' DKK SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SIXTUS THOMSEN & SØN A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SIXTUS THOMSEN INVEST ApS (39 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 i SIXTUS THOMSEN INVEST ApS (tidligere SIXTUS THOMSEN ORIENTALSKE TÆPPER A/S) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør havde Max Skovgaard Sixtus Thomsen i 39 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIXTUS THOMSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
IMADO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2005
Tidslinje (38)
-
SIXTUS THOMSEN INVEST A/S (Nu: SIXTUS THOMSEN INVEST ApS) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2024
Registreringsdato: 02.02.2024 -
SIXTUS THOMSEN ORIENTALSKE TÆPPER A/S (Nu: SIXTUS THOMSEN INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2024
Registreringsdato: 02.02.2024 -
SIXTUS THOMSEN INVEST A/S (Nu: SIXTUS THOMSEN INVEST ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Max har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.03.1984 - 31.07.2023
Bestyrelsesmedlem
16.03.1984 - 15.08.2023
Bestyrelsesmedlem
10.12.1985 - 02.02.2024
Ejer
25.11.2015 - 01.12.2022
Reel ejer
16.10.2017 - 01.12.2022
Bestyrelsesmedlem
01.08.2023 - 15.08.2023
Bestyrelsesmedlem
01.08.2023 - 02.02.2024
Ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.1988 - 15.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2000 - 11.12.2017
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2006 - 27.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SIXTUS THOMSEN INVEST A/S (Nu: SIXTUS THOMSEN INVEST ApS) fremviste et overskud på 204' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor SIXTUS THOMSEN INVEST A/S (Nu: SIXTUS THOMSEN INVEST ApS) fremviste et underskud på 86' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.532' DKK (SIXTUS THOMSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 33.780' DKK (SIXTUS THOMSEN & SØN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (IMADO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Max' netværk er Søren Bjerre Bach.