Michael Stanley Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Michael Stanley Pedersen (Stifter) |
Største overskud: | 4.536' DKK BactiQuant A/S (2014) |
Største underskud: | -36.438' DKK FaunaPhotonics ApS (Nu: FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 35.445' DKK FaunaPhotonics ApS (Nu: FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S) (2021) |
Største gæld: | 12.297' DKK FaunaPhotonics ApS (Nu: FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos FaunaPhotonics ApS (Nu: FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Michael Stanley Pedersen (33 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1991 ved Michael Stanley Pedersen (tidligere FIRMA MICHAEL STANLEY PEDERSEN) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Michael Stanley Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Michael nu bestreddet i 33 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor selvstændigt udøvende scenekunstnere.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Michael Stanley Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Stanley Pedersen Holding ApS
Ejerandel: 0%
Direktørposter (2)
-
GlycoSpot ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023 -
Stanley Pedersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
JustFace Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 21.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
BactiQuant A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
JustFace Holding ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
GlycoSpot ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - 17.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Stanley Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Stanley Pedersen Holding ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Gennem holdingselskabet Stanley Pedersen Holding ApS har Michael derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Michael Stanley Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FaunaPhotonics ApS (Nu: FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S) kunne fremvise et underskud på 36.438' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36.438' DKK (FaunaPhotonics ApS (Nu: FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.412' DKK (BactiQuant A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.008' DKK (JustFace Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Viktoria Stanley Pedersen.