Poul Henrik Michael Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PORTIA INFORMATION SYSTEMS ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -3' DKK Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 49' DKK Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS) (2021) |
Største gæld: | 0' DKK Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Portia System Service I/S (32 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1991 i PORTIA INFORMATION SYSTEMS ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1396) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Poul Henrik Michael Jørgensen i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 13. august 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. oktober 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Portia System Service I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Poulanmet ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VisitBonus ApS
Via Poulanmet ApS
Direktørposter (2)
-
VisitBonus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2016 -
Poulanmet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2016
Repræsentant (1)
-
NOVA Nordsjællands Astronomiforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 10.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
NOVA Nordsjællands Astronomiforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2016
Registreringsdato: 22.02.2016 -
VisitBonus IVS (Nu: VisitBonus ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2016
Registreringsdato: 22.02.2016
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
21.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2003 - 24.01.2006
Bestyrelsesmedlem
24.01.2006 - 15.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS) kunne offentliggøre et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (Poulanmet IVS (Nu: Poulanmet ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (VisitBonus IVS (Nu: VisitBonus ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Ann Mette Båstrup-Larsen.