Arne Behrndt Andersen
Karrieren startede hos: | ARNE BEHRNDT ANDERSEN GARTNER (Ejer) |
Største overskud: | 3.484' DKK INTERFLORA-KØB ApS (2021) |
Største underskud: | -705' DKK FONDEN TURISTUDVIKLINGSSELSKAB MIDT- OG NORDJYLLAND (Nu: TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND) (2020) |
Største egenkapital: | 13.113' DKK FONDEN HAN HERRED FRITIDSCENTER (Nu: FONDEN FOR IDRÆTSCENTER JAMMERBUGT) (2023) |
Største gæld: | 33.732' DKK INTERFLORA-KØB ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FONDEN TURISTUDVIKLINGSSELSKAB MIDT- OG NORDJYLLAND (Nu: TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND) (2017) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved ARNE BEHRNDT ANDERSEN GARTNER i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arne Behrndt Andersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Arne nu besiddet i 60 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARNE BEHRNDT ANDERSEN GARTNER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
FONDEN FOR NATUR- OG KULTURFORMIDLING I HAN HERRED
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013 -
FLORISTEN A.M.B.A (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
FONDEN TURISTUDVIKLINGSSELSKAB MIDT- OG NORDJYLLAND (Nu: TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2006
Registreringsdato: 09.05.2006
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 60 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.05.1964 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.11.1994 - 21.12.1999
Bestyrelsesmedlem
21.12.1999 - 01.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2006 - 01.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2002 - 09.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2001 - 17.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år fra 1999 til 2013 hos FONDEN FOR NATUR- OG KULTURFORMIDLING I HAN HERRED.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 190' DKK (FONDEN HAN HERRED FRITIDSCENTER (Nu: FONDEN FOR IDRÆTSCENTER JAMMERBUGT)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32' DKK (FONDEN TURISTUDVIKLINGSSELSKAB MIDT- OG NORDJYLLAND (Nu: TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.113' DKK (FONDEN HAN HERRED FRITIDSCENTER (Nu: FONDEN FOR IDRÆTSCENTER JAMMERBUGT)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.034' DKK (FONDEN TURISTUDVIKLINGSSELSKAB MIDT- OG NORDJYLLAND (Nu: TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND)).