Hans Christian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 1980 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MTS ENTREPRISER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.638' DKK MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.121' DKK MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.460' DKK MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 10.027' DKK MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MTS ENTREPRISER A/S (33 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1980 hos MTS ENTREPRISER A/S (tidligere M.T.S. ENTERPRISER ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Hans Christian Hansen i 33 år 6 måneder, inden stoppet den 1. august 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. februar 2024.
Direktørposter (1)
-
MTS Inventar & Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2014
Tidslinje (25)
-
UGENS BOLIGMARKED A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET WILLEMOESGADE 58 M.FL. A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2014
Registreringsdato: 17.09.2014 -
UGENS BOLIGMARKED A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET WILLEMOESGADE 58 M.FL. A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2014
Registreringsdato: 17.09.2014 -
MTS VINDUESRENOVERING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2014
Registreringsdato: 08.09.2014
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.1986 - 17.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2000 - 08.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.01.1980 - 01.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1987 - 01.05.2012
Bestyrelsesmedlem
22.12.2003 - 01.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) fremviste et overskud på 2.638' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor MTS INVENTAR ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) fremviste et underskud på 1.121' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Gunilla Cederberg Hansen.