John Peter Ammitzbøll Moltzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendommen Nordre Byvej 24, Jersie v/John Moltzen (Stifter) |
Største overskud: | 1.968' DKK MOLTZEN GARDINER ApS (2022) |
Største underskud: | -147' DKK Solrød Strandvej 72 - 74, 3-23 ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 7.593' DKK MOLTZEN GARDINER ApS (2023) |
Største gæld: | 7.615' DKK Solrød Strandvej 72 - 74, 3-23 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos MOLTZEN GARDINER ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendommen Nordre Byvej 24, Jersie v/John Moltzen (37 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1987 ved Ejendommen Nordre Byvej 24, Jersie v/John Moltzen (tidligere Moltzen Gardiner v/John Moltzen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af John Peter Ammitzbøll Moltzen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har John nu bestreddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendommen Nordre Byvej 24, Jersie v/John Moltzen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
John PAM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
John PAM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018 -
MOLTZEN GARDINER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
John PAM Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018 -
John PAM Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
MOLTZEN GARDINER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.06.2001 - 27.08.2018
Ejer
10.12.2015 - 01.07.2018
Reel ejer
01.07.2018 - 31.12.2021
Direktør
04.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
21.06.2018 - 30.11.2018
Ejer
21.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.10.2017 - 01.07.2018
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2018 - 21.06.2018
Ejerandel: 33,33%
John Peter Ammitzbøll Moltzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn John PAM Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.021' DKK. Gennem holdingselskabet John PAM Holding ApS har John derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for John Peter Ammitzbøll Moltzen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MOLTZEN GARDINER ApS kunne fremvise et overskud på 1.968' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor John PAM Holding ApS kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 290' DKK (MOLTZEN GARDINER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95' DKK (Solrød Strandvej 72 - 74, 3-23 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.593' DKK (MOLTZEN GARDINER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -313' DKK (Solrød Strandvej 72 - 74, 3-23 ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Jonas Peter Ammitzbøll Moltzen.