Allan Guldborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Empire Recording v/Allan Guldborg (Ejer) |
Største overskud: | 347' DKK AG Byg Herning ApS (Nu: Allan Guldborg Holding ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -551' DKK Creative Mindz IVS (Nu: Creative Mindz ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 311' DKK AG Byg Herning ApS (Nu: Allan Guldborg Holding ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 4.512' DKK United Light & Sound Rental ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Creative Mindz IVS (Nu: Creative Mindz ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Empire Recording v/Allan Guldborg (8 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 ved Empire Recording v/Allan Guldborg (tidligere Satelite Studio v/Allan Guldborg) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Allan Guldborg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Allan i 8 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen udgivelse af lydoptagelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Allan Guldborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
United Light & Sound Rental ApS
Via Allan Guldborg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Allan Guldborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2017 -
United Light & Sound Rental ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
United Light & Sound Rental ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.10.2019
Registreringsdato: 22.10.2019 -
AG Byg Herning ApS (Nu: Allan Guldborg Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2017
Registreringsdato: 11.08.2017 -
AG Byg Herning ApS (Nu: Allan Guldborg Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.08.2017
Registreringsdato: 11.08.2017
Blå bog (fortsat)
Allan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2015 - 26.08.2016
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2005 - 16.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor AG Byg Herning ApS (Nu: Allan Guldborg Holding ApS) fremviste et overskud på 347' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor United Light & Sound Rental ApS fremviste et underskud på 451' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Karen Margrethe Guldborg.