Per Bovbjerg Pedersen
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 1986 - 31. dec. 2008 |
Karrieren startede hos: | BOTAX AQUA FARMING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOVBJERG CONSULT V/PER BOVBJERG PEDERSEN (25 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1986 hos BOTAX AQUA FARMING A/S (tidligere ApS SPKR 4 NR. 1206) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Bovbjerg Pedersen i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 5. februar 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. februar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOVBJERG CONSULT V/PER BOVBJERG PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Ørhale Linemusling I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
Ørhale Linemusling I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2004
Registreringsdato: 01.08.2004 -
BOVBJERG CONSULT V/PER BOVBJERG PEDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1998
Registreringsdato: 01.11.1998
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2004 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1986 - 05.02.1992
Ejerandel: Intet ejerskab